历任学院院长
- 院长 李凤兰 1997年7月-2000年6月
- 院长 陈晓阳 2000年6月-2001年1月
- 常务副院长(主持工作) 骆有庆 2001年1月-2002年2月
- 副院长(主持工作) 张志翔 2002年3月-2003年3月
- 院长 张志翔 2003年4月-2011年10月
- 院长 林金星 2011年10月-2021年7月
- 院长 张德强 2021年7月-2022年1月
- 院长 付玉杰 2022年4月至今
历任学院党支部书记、党总支书记、党委书记
- 党支部书记 郑彩霞 1997年7月-2000年6月
- 党总支书记 周伯玲 2000年6月 - 2006年10月
- 党委书记 周伯玲 2006年11月 - 2011年10月
- 党委书记 庞有祝 2011年10月-2020年12月
- 党委书记 王士永 2020年12月至今